-
李步云
-
作者:暂无 年份:2015 文献类型 :人物
-
描述:1935年4月23日生,广东潮安人。高级工程师。1957年毕业于中南矿冶学院冶金系。专长有色金属冶炼,现从事情报标准技术管理。
-
全文:1935年4月23日生,广东潮安人。高级工程师。1957年毕业于中南矿冶学院冶金系。专长有色金属冶炼,现从事情报标准技术管理。
-
张国雄
-
作者:暂无 年份:2015 文献类型 :人物
-
描述:1937年8月2日生,上海人。高级工程师,总经理。1962年毕业于北京工业学院自动控制系。专长自控,现从事企业管理。
-
全文:1937年8月2日生,上海人。高级工程师,总经理。1962年毕业于北京工业学院自动控制系。专长自控,现从事企业管理。
-
张学清
-
作者:暂无 年份:2015 文献类型 :人物
-
描述:张学清,1970年5月出生,北京人,硕士在读,助理研究员,现任职于中国疾病预防控制中心妇幼保健中心,主要从事人力资源管理工作。
-
全文:张学清,1970年5月出生,北京人,硕士在读,助理研究员,现任职于中国疾病预防控制中心妇幼保健中心,主要从事人力资源管理工作。
-
崔德芳
-
作者:暂无 年份:2015 文献类型 :人物
-
描述:技术职务 工程师专 业 水电建筑单位名称 电白县水电局邮政编码 525400(23305)咨询范围 水利水电建筑工程的 测量、设计、施工和 管理技术
-
全文:技术职务 工程师专 业 水电建筑单位名称 电白县水电局邮政编码 525400(23305)咨询范围 水利水电建筑工程的 测量、设计、施工和 管理技术
-
陈光远
-
作者:暂无 年份:2015 文献类型 :人物
-
描述:1941年9月2日生,湖北汉阳人。高级工程师。1964年毕业于西安石油学院机械系。专长设备安装,现从事设备施工技术管理。
-
全文:1941年9月2日生,湖北汉阳人。高级工程师。1964年毕业于西安石油学院机械系。专长设备安装,现从事设备施工技术管理。
-
吴国华
-
作者:暂无 年份:2015 文献类型 :人物
-
描述:经济学副教授,男,1948年3月23日生,杭州市人。1985年毕业于黑龙江大学经济系,获硕士学位,分配至浙江大学经济系任教。曾任城市管理教研室主任、实验室主任,现任浙江大学台湾研究所副所长和浙江省政协经科委理论组副组长。合作撰写了专著《生产力经济学原理》(黑龙江人民出版社1987年出版),获孙冶方经
-
全文:经济学副教授,男,1948年3月23日生,杭州市人。1985年毕业于黑龙江大学经济系,获硕士学位,分配至浙江大学经济系任教。曾任城市管理教研室主任、实验室主任,现任浙江大学台湾研究所副所长和浙江省
-
肖贻昌
-
作者:暂无 年份:2015 文献类型 :人物
-
描述:男,汉族, 1927年12月20日生于福建省福安县,1957年7月厦门大学海洋生物专业,大学本科毕业。现在中国科学院海洋研究所从事科学研究工作。擅长海洋浮游动物生态;海洋环境保护;毛鄂动物分类和生
-
全文:男,汉族, 1927年12月20日生于福建省福安县,1957年7月厦门大学海洋生物专业,大学本科毕业。现在中国科学院海洋研究所从事科学研究工作。擅长海洋浮游动物生态;海洋环境保护;毛鄂动物分类和生
-
黄祖忠
-
作者:暂无 年份:2015 文献类型 :人物
-
描述:(1933.11~)福建古田人。1965年毕业于北京电力学院继电保护自动化专业。1951年参加工作。历任古田水电工程处工人、江西上犹江工程局班长、云南水电局值班长、技术员、主管技术员、工程师、水电部第十四工程局四公司副经理、工会主席等。高级政工师。曾参与古田、上犹江、以礼河、西洱河、新王庄、鲁布革、
-
全文:(1933.11~)福建古田人。1965年毕业于北京电力学院继电保护自动化专业。1951年参加工作。历任古田水电工程处工人、江西上犹江工程局班长、云南水电局值班长、技术员、主管技术员、工程师、水电部
-
范式人
-
作者:暂无 年份:2015 文献类型 :人物
-
描述:原名范志明,字涤凡,号耀卿,1909年6月生于寿宁鳌阳。 范式人立志“拯民于水火”,故改名“拯民”、“洪泽”,1931年参加了叶秀藩组织的赤色农会,次年10月经叶秀藩介绍加入中国共产党。他是寿宁党组织的创建人之一。1933年春,他参与创建具有地方特色的农民武装组织——红带会。同年4月因身份暴露
-
全文:工作。 范式人是闽东创建工农红军、苏维埃政权和革命根据地的杰出领导人之一。1934年1月,中国工农红军闽东独立团成立,他历任指导员、教导员和闽东苏维埃政府委员等职。转战闽东及闽浙边地区,打击国民党
-
侯景域
-
作者:暂无 年份:2015 文献类型 :人物
-
描述:(1919.9~ )山西陵川人。1936年参加革命工作,曾任陵川、长治县委组织部长,高平、曲恒县委书记。1949年南下,任福建福安地委民运部长、专署专员。1954年到电业系统工作,历任吉林、长春电业局局长,吉林省电业管理局局长,吉林省经委副主任、水利厅厅长,白山水电站筹建负责人,吉林省电力工业局局
-
全文:电业局局长,吉林省电业管理局局长,吉林省经委副主任、水利厅厅长,白山水电站筹建负责人,吉林省电力工业局局长,吉林省人大常委会委员。是吉林省电业管理局主要组建人。多年来担任吉林省电力系统的领导工作。