-
郑立中
-
作者:暂无 年份:2015 文献类型 :人物
-
描述:郑立中,福建霞浦人,1951年10月出生;1978年加入中共,经济学硕士学位;历任福建省地质矿产局处长、副局长;1995年2月至次年六月任中共漳州市委副书记;后任省地质矿产厅厅长、党组书记、福建地勘局局长;1998年3月任福建省省计划委员会(发展计划委员会)主任、党组书记;2001年3月出任中共漳州
-
全文:郑立中,福建霞浦人,1951年10月出生;1978年加入中共,经济学硕士学位;历任福建省地质矿产局处长、副局长;1995年2月至次年六月任中共漳州市委副书记;后任省地质矿产厅厅长、党组书记、福建
-
王毅之
-
作者:暂无 年份:2015 文献类型 :人物
-
描述:(1915—)河南沁阳人。曾用名继
钧。早年加入中国共产党。曾任中共沁阳中心县委书
记、晋豫特委组织委员、豫北特委委员、沁阳中心县
委书记、晋豫地委书记、太岳区第四地委书记、福安
地委副书记等职
-
全文:(1915—)河南沁阳人。曾用名继
钧。早年加入中国共产党。曾任中共沁阳中心县委书
记、晋豫特委组织委员、豫北特委委员、沁阳中心县
委书记、晋豫地委书记、太岳区第四地委书记、福安
地委副书记等职
-
郑丹甫
-
作者:暂无 年份:2015 文献类型 :人物
-
描述:(1910—1983)福建福鼎人。1933年
参加革命。1935年参加中国工农红军。同年加入中国
共产党。曾任中共区委书记、县委书记、省委委员、闽
浙边委书记、浙南游击纵队副司令员、温州前线司令
员等。建国后,历任中共温州地委副书记、浙江省农
村工作部副部长、福建省农业厅厅长、福建省高级人
民法院院
-
全文:等。建国后,历任中共温州地委副书记、浙江省农
村工作部副部长、福建省农业厅厅长、福建省高级人
民法院院长、中共福建省委委员、福建省政协副主席
等。1983年8月19日在福建病逝。
-
郑丹甫
-
作者:暂无 年份:2015 文献类型 :人物
-
描述:后,曾任中共温州地委副书记、浙江省农村工作部副部长,福建省农业厅厅长、林业厅厅长、高级人民法院院长,中
-
全文:后,曾任中共温州地委副书记、浙江省农村工作部副部长,福建省农业厅厅长、林业厅厅长、高级人民法院院长,中共福建省委委员,福建省政协副主席等。1983年8月19日在福建病逝。
-
任曼君
-
作者:暂无 年份:2015 文献类型 :人物
-
描述:(1913—)湖南湘阴人。女。1933
年加入中国共产党。曾任中共浙江省妇委委员等职。
建国后,任浙江省妇联组织部长,中共福建省检察院
党组副书记,福建省妇联文任、党组书记,中共福建
省委委员,福建省第五届人大常委会副主任、党组成
员,福建省儿童基金会理事长。是第二届全国人大代
表。
-
全文:(1913—)湖南湘阴人。女。1933
年加入中国共产党。曾任中共浙江省妇委委员等职。
建国后,任浙江省妇联组织部长,中共福建省检察院
党组副书记,福建省妇联文任、党组书记,中共福建
省委委员,福建省第五届人大常委会副主任、党组成
员,福建省儿童基金会理事长。是第二届全国人大代
表。
-
李执中
-
作者:暂无 年份:2015 文献类型 :人物
-
描述:(1921—)山东蓬莱人。1938年
加入中国共产党。曾任中共蓬莱县中心区委书记、蓬
莱县县长。建国后,任中共溧水县委书记、江苏省委
财贸部副部长、苏州市委副书记、江苏省公安局局长、
江苏省副省长、江苏省第六和第七届人大常委会副主
任。是第四届全国人大代表、中共十一大代表。
-
全文:(1921—)山东蓬莱人。1938年
加入中国共产党。曾任中共蓬莱县中心区委书记、蓬
莱县县长。建国后,任中共溧水县委书记、江苏省委
财贸部副部长、苏州市委副书记、江苏省公安局局长、
江苏省副省长、江苏省第六和第七届人大常委会副主
任。是第四届全国人大代表、中共十一大代表。
-
习近平
-
作者:暂无 年份:2015 文献类型 :人物
-
描述:(1953.6~)男,1953年6月出生于北京市。1969年在陕西省延川县插队,曾任延川县文安驿公社梁家河大队党支部书记。1975年就读于清华大学化学工程系。1979年毕业,后在国务院办公厅、军委办公厅(转为现役军人)工作,任耿飚同志处秘书。1982年起先后任河北省正定县委副书记、书记兼武装部第一政
-
全文:大学校长、福州军分区常委第一书记。1996年4月任中共福建省委副书记。1999年8月任福建省副省长代理省长职务。2000年1月在福建省第九届人民代表大会第三次会议上当选为福建省人民政府省长。在厦门任职期间,协助市长主持日常工作,兼主编《厦门经济社会发展战略》,牵头编制厦门特区计划单列方案。
-
李广文
-
作者:暂无 年份:2015 文献类型 :人物
-
描述:(1916—)直隶(今河北)献县人。1933年加入中国共产党。曾任冀鲁边区抗日救国军团政治部主任,中共冀鲁边区特委宣传部部长,渤海三地委、一地委书记,渤海区委副书记。建国后,历任中共中央山东分局
-
全文:(1916—)直隶(今河北)献县人。1933年加入中国共产党。曾任冀鲁边区抗日救国军团政治部主任,中共冀鲁边区特委宣传部部长,渤海三地委、一地委书记,渤海区委副书记。建国后,历任中共中央山东分局
-
李执中
-
作者:暂无 年份:2015 文献类型 :人物
-
描述:(1921—)山东蓬莱人。1938年加入中国共产党。曾任中共蓬莱县中心区委书记、蓬莱县县长。建国后,历任中共溧水县委书记,江苏省委财贸部副部长,苏州市委副书记,江苏省公安局局长,江苏省副省长,江苏省第六、七届人大常委会副主任。是中共十一大代表、第四届全国人大代表。
-
全文:(1921—)山东蓬莱人。1938年加入中国共产党。曾任中共蓬莱县中心区委书记、蓬莱县县长。建国后,历任中共溧水县委书记,江苏省委财贸部副部长,苏州市委副书记,江苏省公安局局长,江苏省副省长,江苏省第六、七届人大常委会副主任。是中共十一大代表、第四届全国人大代表。
-
王毅之
-
作者:暂无 年份:2015 文献类型 :人物
-
描述:(1915—)河南沁阳人。1934年加入中国共产党。曾任中共沁阳中心县委书记、太岳四地委副书记。建国后,历任中共福安地委书记,轻工业部轻工业管理局副局长、食品工业局局长,食品工业部部长助理,第一轻工业部副部长,轻工业部副部长、顾问,中国造纸学会第一、二届理事长。是中共七大代表、第六届全国政协委员。
-
全文:(1915—)河南沁阳人。1934年加入中国共产党。曾任中共沁阳中心县委书记、太岳四地委副书记。建国后,历任中共福安地委书记,轻工业部轻工业管理局副局长、食品工业局局长,食品工业部部长助理,第一轻工业部副部长,轻工业部副部长、顾问,中国造纸学会第一、二届理事长。是中共七大代表、第六届全国政协委员。
上页
1
2
3
4
5
6
...
8
9
10
下页