-
第六届全运会开幕布后的“第一”
-
作者:
文涛 年份:2015 文献类型 :期刊 关键词: 比赛中 全运会 女运动员 武术 自由泳接力 男运动员 全国纪录 金牌 开幕式 自选长拳
-
描述:第六届全运会开幕布后的“第一”
-
陈宗礼
-
作者:暂无 年份:2015 文献类型 :人物
-
描述:(?~1271)字立之,建昌军南丰(江西南丰)人。淳祐四年(1244)进士。丁大全擅政讳言,言“愿寄腹心于忠良,毋但寄耳目于卑近”(《宋史》)。拜太常少卿,迁刑部尚书,以言罢。度宗立,拜殿中侍御史,以《诗》进讲,奏“帝王举动无微不显,古人所以贵于慎独也”。签书枢密院事权参知政事,卒。
-
全文:(?~1271)字立之,建昌军南丰(江西南丰)人。淳祐四年(1244)进士。丁大全擅政讳言,言“愿寄腹心于忠良,毋但寄耳目于卑近”(《宋史》)。拜太常少卿,迁刑部尚书,以言罢。度宗立,拜殿中侍御史,以《诗》进讲,奏“帝王举动无微不显,古人所以贵于慎独也”。签书枢密院事权参知政事,卒。
-
值得纪念的爱情
-
作者:
慕容 年份:2015 文献类型 :期刊
-
描述:值得纪念的爱情
-
杨兴宗
-
作者:暂无 年份:2015 文献类型 :人物
-
描述:(生卒年不详)字似之,长溪(今福建霞浦)人。早师郑樵,后登林光朝之门。绍兴三十年进士,调铅山簿。孝宗登极,上封事陈以守为攻之策,孝宗嘉其志,除武学博士。乾道四年,除秘书省正字,次年,迁校书郎。与林光宗校文省殿,擢郑侨、蔡幼学、陈傅良,时号得人。修《四朝会要》。迁司勋郎,忤虞允文,八年,出知处州。历知
-
全文:(生卒年不详)字似之,长溪(今福建霞浦)人。早师郑樵,后登林光朝之门。绍兴三十年进士,调铅山簿。孝宗登极,上封事陈以守为攻之策,孝宗嘉其志,除武学博士。乾道四年,除秘书省正字,次年,迁校书郎。与林光宗校文省殿,擢郑侨、蔡幼学、陈傅良,时号得人。修《四朝会要》。迁司勋郎,忤虞允文,八年,出知处州。历知温州、严州。淳熙十一年,罢荆湖南路提举常平(《宋会要辑稿》职官七二之三九)。著有《自观文集》,已佚。《全宋诗》卷二三九六录其残诗一联。文收入《全宋文》卷五四二七。事迹见《淳熙三山志》卷二九、《南宋馆阁录》卷八、《闽中理学渊源考》卷八。(文瑜)
-
济南千佛山兴国禅寺法师掠影
-
作者:暂无 年份:2015 文献类型 :期刊 关键词: 沩仰宗 兴国 传人 济南 禅 千佛山 法师 临济宗
-
描述:2011年,弘庵法师接传印长老法脉,成为沩仰宗第十代传人。 2013年,弘庵法师接星云长老法脉,成为临济宗第四十九代传人。 2013年,弘庵法师接照元长老法脉,成为天台宗第四十七代传人。
-
梵净山佛教宗派探析
-
作者:
龙云清 年份:2015 文献类型 :期刊 关键词: 净土宗 临济宗 佛教宗派
-
描述:梵净山佛教自唐朝传入,兴盛于明清。明清以前,学术流派难以考证;明清以后,存在有净土宗的莲社,但不成为系统。梵净山佛教有明确谱系的学术流派是禅门临济宗,承袭破山海明一系。梵净山的佛教流派与弥勒道场并不冲突。
-
重庆丰都悟惑寺古建筑调查纪略
-
作者:
符永利 年份:2015 文献类型 :期刊 关键词: 调查 丰都 古建筑 悟惑寺
-
描述:悟惑寺位于丰都县兴义镇泥巴溪村的古官山麓,是一座建于明清时期的寺院,奉行禅宗的临济宗,是曾经驰名川东地区的古刹。悟惑寺地处偏僻,保留下较多的古建筑及遗迹、遗物,为研究重庆地区的寺庙建筑和佛教文化提供了不可多得的实物资料。
-
泉州木偶造型艺术考察
-
作者:
黄文中 年份:2015 文献类型 :期刊 关键词: 木偶艺术 北京2008年奥运会 艺术考察 艺术水准 泉州 造型 提线木偶 非物质文化遗产
-
描述:在北京2008年奥运会开幕式上,泉州提线木偶的登台亮相使人们对泉州木偶艺术又增强了几分的好奇与了解。其实,作为国家首批非物质文化遗产项目之一的泉州木偶戏,早已名满天下,且被国内外专家誉为戏曲的活化
-
宏智正觉、“默照禅”与禅宗美学
-
作者:
皮朝纲 年份:2015 文献类型 :期刊 关键词: 美学思想 曹洞宗 般若体验 默照禅 般若观照 审美体验 正觉 宇宙人生 生命美学 禅宗美学
-
描述:宏智正觉、“默照禅”与禅宗美学皮朝纲两宋之际,中国禅宗经历着又一个大的发展阶段,几种禅法体系最终形成,杨歧派僧人大意宗杲创立的“看话禅”与曹洞宗僧人宏智正觉倡导的“默照禅”各领风骚,在对抗中发展。在长期的对立中,虽然“默照禅”曾受到宗杲的猛烈指责,“...
-
李登柱
-
作者:暂无 年份:2015 文献类型 :人物
-
描述:中国共产党中央纪律检查委员会委员。1936年4月生。福建霞浦人。大学文化程度。1956年11月加入中国共产党。1958年毕业于北京钢铁学院工艺系。曾任北京钢铁学院党委宣传部干事、副科长、校刊总编辑。1974年后,任北京钢铁学院党委办公室副主任兼德育教研室副主任、院纪委委员。1983年5月任冶金部机关
-
全文:秘书局副局长、局长。1993年12月任中共中央直属机关工委副书记。1997年5月起任中共中央直属机关工委委员、纪工委书记。在中共第十五次全国代表大会上当选为中央纪律检查委员会委员、常委。