-
健脚 护脚 暖脚 泡脚——谈冬季足部保健
-
作者:
戈云川 年份:2015 文献类型 :期刊 关键词: 咳嗽 鞋袜 泡脚 穴位 人体健康 冬季气温 胃痛 护脚 按摩 足部保健
-
描述:百病从寒起.寒从脚下生。脚为人体之根.五脏六腑在脚上蕴藏着60余处相应穴位.双脚牵全身.与人体健康息息相关。冬季气温偏低.寒邪极易通过足部侵袭人体.损伤阳气而致病.如罹患感冒、咳嗽、胃痛之类,以及诱发心
-
戴炳辉
-
作者:暂无 年份:2015 文献类型 :人物
-
描述:(1907—1940)福建霞浦人原名廷雁。1933年加入中国共产党。曾任霞浦县区苏维埃政府主席,中共霞浦县委委员,霞浦县游击队队长,闽东红军独立师第三、第四纵队和教导队政委。抗日战争爆发后,任新四军第三支队第六团第三营教导员。1939年到第四军军部教导队学习,不久回福建,历任中共福建省委委员,闽东特
-
全文:第三支队第六团第三营教导员。1939年到第四军军部教导队学习,不久回福建,历任中共福建省委委员,闽东特委副书记、书记。后在福建周宁负伤牺牲
-
张秉纶
-
作者:暂无 年份:2015 文献类型 :人物
-
描述:(1930—) 山西省天镇县人。1945年10月参加革命,1947年2月加入中国共产党。解放战争时期,先后在天镇县、河北省蔚县、晋察冀六地委、皖南区屯溪市委工作。中华人民共和国成立后,任中共
-
全文:(1930—) 山西省天镇县人。1945年10月参加革命,1947年2月加入中国共产党。解放战争时期,先后在天镇县、河北省蔚县、晋察冀六地委、皖南区屯溪市委工作。中华人民共和国成立后,任中共
-
郑立中
-
作者:暂无 年份:2015 文献类型 :人物
-
描述:郑立中,福建霞浦人,1951年10月出生;1978年加入中共,经济学硕士学位;历任福建省地质矿产局处长、副局长;1995年2月至次年六月任中共漳州市委副书记;后任省地质矿产厅厅长、党组书记、福建地勘局局长;1998年3月任福建省省计划委员会(发展计划委员会)主任、党组书记;2001年3月出任中共漳州
-
全文:郑立中,福建霞浦人,1951年10月出生;1978年加入中共,经济学硕士学位;历任福建省地质矿产局处长、副局长;1995年2月至次年六月任中共漳州市委副书记;后任省地质矿产厅厅长、党组书记、福建
-
林建猷
-
作者:暂无 年份:2015 文献类型 :人物
-
描述:林建猷,字孝丕,号鸿轩,清代同安县厦门人。岁投笔从戎,由水师提标左营额外拔委,补把总,旋升千总,并授铜山营守备。后再升左营游击,权督水师中营、铜山营各营参将、闽安协副将,历署金门、福宁、海坛各镇总兵,补福宁镇总兵。时太平军四起,闽边告警,他防堵周密,调署浙江水陆提督。咸丰六年(,拔补福建水师提督。岁
-
全文:,补福宁镇总兵。时太平军四起,闽边告警,他防堵周密,调署浙江水陆提督。咸丰六年(,拔补福建水师提督。岁卒于任。
-
王毅之
-
作者:暂无 年份:2015 文献类型 :人物
-
描述:(1915—)河南沁阳人。曾用名继
钧。早年加入中国共产党。曾任中共沁阳中心县委书
记、晋豫特委组织委员、豫北特委委员、沁阳中心县
委书记、晋豫地委书记、太岳区第四地委书记、福安
地委副书记等职。建国后,任中共福安地委书记、食
品工业部局长、轻工业部部长助理、中国烟草总公司
经理、第一轻工业部副部长
-
全文:。建国后,任中共福安地委书记、食
品工业部局长、轻工业部部长助理、中国烟草总公司
经理、第一轻工业部副部长、轻工业部副部长。是第
六、第七届全国政协委员。
-
赵万年
-
作者:暂无 年份:2015 文献类型 :人物
-
描述:(1169——?)字方叔,
长溪(今福建霞浦)人。庆元二年武
举(《淳熙三山志》卷三一)。开禧二
年,年三十九,为襄阳制置司干办
官,助守襄阳,屡却金人,以功进武
德大夫。著有《襄阳守城录》、《诛吕
始末记》各一卷,今存《粤雅堂丛书》
本。又有《裨幄集》一卷,录其却敌
诸诗,大抵直抒胸臆,有清抄本、
-
全文:
始末记》各一卷,今存《粤雅堂丛书》
本。又有《裨幄集》一卷,录其却敌
诸诗,大抵直抒胸臆,有清抄本、《两
宋名贤小集》本。《全宋诗》卷二八
三八录其诗十三首。《全宋文》卷六
八七四收有其文。事迹见本集序跋
及《道光福建通志》卷一七三。(李
春梅)
-
戴炳辉
-
作者:暂无 年份:2015 文献类型 :人物
-
描述:(1907—1940)福建霞浦人。原名延雁,又名品辉。1933年加入中国共产党。曾任中共霞浦县委委员、霞鼎县游击队长、闽东红军独立师三纵队政委、闽东特委教导队政委。抗日战争爆发后,任新四军三支队六团
-
全文:(1907—1940)福建霞浦人。原名延雁,又名品辉。1933年加入中国共产党。曾任中共霞浦县委委员、霞鼎县游击队长、闽东红军独立师三纵队政委、闽东特委教导队政委。抗日战争爆发后,任新四军三支队六团
-
李执中
-
作者:暂无 年份:2015 文献类型 :人物
-
描述:(1921—)山东蓬莱人。1938年
加入中国共产党。曾任中共蓬莱县中心区委书记、蓬
莱县县长。建国后,任中共溧水县委书记、江苏省委
财贸部副部长、苏州市委副书记、江苏省公安局局长、
江苏省副省长、江苏省第六和第七届人大常委会副主
任。是第四届全国人大代表、中共十一大代表。
-
全文:(1921—)山东蓬莱人。1938年
加入中国共产党。曾任中共蓬莱县中心区委书记、蓬
莱县县长。建国后,任中共溧水县委书记、江苏省委
财贸部副部长、苏州市委副书记、江苏省公安局局长、
江苏省副省长、江苏省第六和第七届人大常委会副主
任。是第四届全国人大代表、中共十一大代表。
-
温秀山
-
作者:暂无 年份:2015 文献类型 :人物
-
描述:(1922—)河北武安人。1946年
加入中国共产党。曾任武安县副区长。建国后,任晋
江县县长、中共晋江地委农工部副部长、福清县委书
记、福安县委书记、宁德地委书记、宁德专署专员、中
共福建省委常委、福建省农委主任、福建省第六和第
七届人大常委会副主任。
-
全文:(1922—)河北武安人。1946年
加入中国共产党。曾任武安县副区长。建国后,任晋
江县县长、中共晋江地委农工部副部长、福清县委书
记、福安县委书记、宁德地委书记、宁德专署专员、中
共福建省委常委、福建省农委主任、福建省第六和第
七届人大常委会副主任。