-
福建省莆田市仙游县三一教信仰状况田野调研
-
作者:
何善蒙 王廷婷 年份:2015 文献类型 :期刊 关键词: 福建省 莆田市 仙游县 普通村民 信仰状况 调研计划 三一教 宗教仪式
-
描述:在仙游县,三一教有着更为广泛的影响和更为明显的社会作用。我们的田野调研主要是在仙游县的农村展开,主要采用访谈法和观察法来具体实施调研计划:1、访谈法,访谈对象为行政村的负责人,普通村民(各个年龄层及各种职业的村民),莆田
-
访妈祖圣母的太始祖南安“比干纪念堂”
-
作者:
廖楚强 年份:2015 文献类型 :期刊 关键词: 纪念堂 始祖 比干 妈祖 海峡两岸 纣王 周武王 商朝 访问 忠臣
-
描述:最近笔者到南安内厝村访问了新建的"比干纪念堂"。比干是中国最古老的一位爱国忠臣,又是全世界林姓子孙共同崇敬的太始祖。特别是,今已查明,海峡两岸同胞最为信仰的湄洲妈祖圣母,就是比干传下的第87世孙女。这又增添了我对这次访问的兴趣。
-
兰坪怒族的自然崇拜和图腾崇拜
-
作者:
龚友德 李绍恩 年份:2015 文献类型 :期刊 关键词: 原始宗教信仰 自然崇拜 怒江傈僳族自治州 水神 图腾崇拜 原始社会 祭祀仪式 祖先 石头 野牛
-
描述:云南省怒江傈僳族自治州兰坪县兔峨区的怒族居民,自称“扰揉”(“扰”是小麦,“揉”是人),意为小麦人。据1982年人口普查统计,有1,624人,主要居住在兔峨、果力、江末三个乡的六个自然村。
-
莞惠城轨东莞寮步殷塌方
-
作者:
郑斌 年份:2015 文献类型 :期刊 关键词: 爆破施工 家具厂 塌方 东莞 城际轨道 工点
-
描述:9月8日上午,莞惠城际轨道东莞寮步上屯村荔苑路附近的地下施工点爆破施工引发塌方,塌方面积达到4000多平方米,导致附近的一家家具厂厂房发生垮塌,周边的工厂全面停工。
-
春风化雨好家风:浙江省临安市衣锦小学家风文化建设纪实
-
作者:
陆宁 年份:2015 文献类型 :期刊 关键词: 家风 浙江省 文化建设 风化 纪实 临安市 小学 家训
-
描述:2014年9月,在临安市锦北街道泥川村举办的“好家风”家庭褒奖礼上,衣锦小学的队员身着仿古代学子的对襟青衣,朗朗诵读《钱氏家训》,成为整个褒奖礼上一道别样的风景。
-
驼爷有头花母猪
-
作者:
赵风 年份:2015 文献类型 :期刊 关键词: 母猪 猪圈 下岗工人 竹林 村长 乡长 大小头 副省长 养猪场 猪瘟
-
描述:1.村长来借猪竹林村不大,村里人姓麻,分为上塆和下塆。下塆有个老汉叫麻驼子,村里人都叫他驼爷。驼爷老伴儿死得早,也没个儿女,家里养了头花母猪,驼爷的吃喝用度就全靠这头母猪给他下崽儿。
-
连理枝头花正开:记左权县大学生村干部杨勇、芦淑红
-
作者:
张红波 年份:2015 文献类型 :期刊 关键词: 农民专业合作社 鱼水情 干事创业 村干部 大学生 种植技术 村官 农业部门 左权县 农村
-
描述:这是两个普普通通的年轻人,他们怀揣梦想,投身乡村,开启新的人生;这是两个有梦想的大学生村干部,他们充满激情,矢志富民强村;这是一对创业伴侣,他们在广阔的田野中播洒汗水,演绎鱼水情深……
-
陈增光
-
作者:暂无 年份:2015 文献类型 :人物
-
描述:陈增光 (Chen Zengguang, 1939- ) 原福建省政协副主席。福建寿宁人。1959年3月加入中国共产党,1958年10月参加工作,中专学历。历任中共宁德地委副书记、宁德地委书记, 行署专员,中共福建省委委员。1998年1月在福建省政协八届一次会议上当选为福建省政协副主席。是中共
-
全文:陈增光 (Chen Zengguang, 1939- ) 原福建省政协副主席。福建寿宁人。1959年3月加入中国共产党,1958年10月参加工作,中专学历。历任中共宁德地委副书记、宁德地委书记
-
何宜武
-
作者:暂无 年份:2015 文献类型 :人物
-
描述:(1912.12.10——)福建寿宁人,国民党中央委 员,政策委员会副秘书长,国大代表及主席团主席, 国民大会宪政研讨委员会常务委员,世华联合银行副 董事长兼总经理
-
全文:(1912.12.10——)福建寿宁人,国民党中央委 员,政策委员会副秘书长,国大代表及主席团主席, 国民大会宪政研讨委员会常务委员,世华联合银行副 董事长兼总经理
-
范式人
-
作者:暂无 年份:2015 文献类型 :人物
-
描述:(1909—1986)福建寿宁人。1932年加入中国共产党。曾任红军闽东独立团政治指导员,独立师政治部主任,闽东军政委员会副主席,中共闽东特委书记,中共黑龙江省委副书记,省政府主席。1949年后,任中共江西省委副书记、省政府副主席,中央人民政府粮食部副部长,邮电部副部长,中共福建省委第二书记、省军区
-
全文:(1909—1986)福建寿宁人。1932年加入中国共产党。曾任红军闽东独立团政治指导员,独立师政治部主任,闽东军政委员会副主席,中共闽东特委书记,中共黑龙江省委副书记,省政府主席。1949年后,任