-
延安时期党群故事
-
作者:
王健 来源:北京:中共党史出版社 年份:2015 文献类型 :图书 关键词: 作品集 革命故事 中国 当代
-
描述:本书主要是选取中共中央在延安时期,老一辈革命家以身作则,带头践行群众路线,与延安百姓之间发生的25个感人故事,通过这些故事反映中国共产党在延安如何密切党群、干群关系,从而为当前的群众路线教育实践活动提供故事读本和启示。
-
王定国
-
作者:暂无 年份:2015 文献类型 :人物
-
描述:(1915—)红军女战士。四川营山人。1931年参加革命。1933年加入中国共产党。任营山县苏维埃内务委员会代理主席、县妇女部长、营山妇女独立营营长。1934年在巴中保卫局工作,不久调任川陕省苏维埃卢森堡经济公社社长。1935年随红四方面军长征。1936年参加西征军,任前进剧团剧务股长。后被马步芳骑
-
全文:(1915—)红军女战士。四川营山人。1931年参加革命。1933年加入中国共产党。任营山县苏维埃内务委员会代理主席、县妇女部长、营山妇女独立营营长。1934年在巴中保卫局工作,不久调任川陕省苏维埃
-
陈秀英
-
作者:暂无 年份:2015 文献类型 :人物
-
描述:(1945.1.9—)女,山东省寿张县顾庄(今属河南省台前县)村人。出生在一个革命家庭。自幼读书,在大中学上学时担任年级、系共青团干部。1965年6月在北京石油学院开发系读书时加入中国共产党
-
全文:(1945.1.9—)女,山东省寿张县顾庄(今属河南省台前县)村人。出生在一个革命家庭。自幼读书,在大中学上学时担任年级、系共青团干部。1965年6月在北京石油学院开发系读书时加入中国共产党
-
雷春美
-
作者:暂无 年份:2015 文献类型 :人物
-
描述:雷春美,第十七届中央委员会候补委员。南平市委委员、常委、书记。 女,畲族,福建省福安市人,1959年1月生,1975年7月参加工作,1978年2月加入中国共产党,在职硕士研究生学历。 1975.07-1978.02 福建省福安县松罗公社后洋大队插队知青 1978.02-1982.02 福州大学机械工
-
全文:雷春美,第十七届中央委员会候补委员。南平市委委员、常委、书记。 女,畲族,福建省福安市人,1959年1月生,1975年7月参加工作,1978年2月加入中国共产党,在职硕士研究生学历
-
习近平
-
作者:暂无 年份:2015 文献类型 :人物
-
描述:习近平,男,汉族,1953年6月生,陕西富平人,1974年1月加入中国共产党,1969年1月参加工作,清华大学人文社会学院马克思主义理论与思想政治教育专业毕业,在职研究生学历,法学博士学位。 现任中共中央政治局常委、中央书记处书记,中华人民共和国副主席,中央党校校长。 1969—1975年 陕西省延
-
全文:习近平,男,汉族,1953年6月生,陕西富平人,1974年1月加入中国共产党,1969年1月参加工作,清华大学人文社会学院马克思主义理论与思想政治教育专业毕业,在职研究生学历,法学博士学位。 现任
-
杨国华
-
作者:暂无 年份:2015 文献类型 :人物
-
描述:(?—1935) 湖南浏阳人。1930年加入中国共产党,曾任中共浏阳县委书记。1935年牺牲。
-
全文:(?—1935) 湖南浏阳人。1930年加入中国共产党,曾任中共浏阳县委书记。1935年牺牲。
-
陈立义
-
作者:暂无 年份:2015 文献类型 :人物
-
描述:?—1936) 陈立义。湖北人。中国共产党党员。曾在红四方面军九军二十五师七十五团任连长、团政治处主任、团长。一九三六年,于甘肃河西走廊作战牺牲。
-
全文:?—1936) 陈立义。湖北人。中国共产党党员。曾在红四方面军九军二十五师七十五团任连长、团政治处主任、团长。一九三六年,于甘肃河西走廊作战牺牲。
-
王世光
-
作者:暂无 年份:2015 文献类型 :人物
-
描述:1941年1月出生,籍贯山东历城,大学学历,中国共产党党员,中央歌剧院原院长、党委书记。是第十届全国政协委员。
-
全文:1941年1月出生,籍贯山东历城,大学学历,中国共产党党员,中央歌剧院原院长、党委书记。是第十届全国政协委员。
-
周文华
-
作者:暂无 年份:2015 文献类型 :人物
-
描述:(1930—)中国共产党黑龙江省委员会副书记。黑龙江兰西人。1948年加入中国共产党。建国后,历任青年团黑龙江省委办公室主任,共青团黑龙江省委秘书长、副书记、书记,黑龙江省机械局副局长,中共黑龙江省委办公厅副主任,合江地委副书记,佳木斯市委书记。1985年起任中共黑龙江省委副书记。
-
全文:(1930—)中国共产党黑龙江省委员会副书记。黑龙江兰西人。1948年加入中国共产党。建国后,历任青年团黑龙江省委办公室主任,共青团黑龙江省委秘书长、副书记、书记,黑龙江省机械局副局长,中共黑龙江省委办公厅副主任,合江地委副书记,佳木斯市委书记。1985年起任中共黑龙江省委副书记。
-
蒋光化
-
作者:暂无 年份:2015 文献类型 :人物
-
描述:(1926—)中国共产党中央委员会对外联络部副部长。江苏泗阳人。1943年加入中国共产党。曾任中共杞县区委书记、县委委员。建国后,历任中共朱集市委宣传部部长,河南省委宣传部处长,中共中央对外联络部研究员、副局长、局长。1982年起任中共中央对外联络部副部长。
-
全文:(1926—)中国共产党中央委员会对外联络部副部长。江苏泗阳人。1943年加入中国共产党。曾任中共杞县区委书记、县委委员。建国后,历任中共朱集市委宣传部部长,河南省委宣传部处长,中共中央对外联络部研究员、副局长、局长。1982年起任中共中央对外联络部副部长。
上页
1
2
3
...
5
6
7
...
28
29
30
下页