-
陈应辉
-
作者:暂无 年份:2015 文献类型 :人物
-
描述:(1936~ )四川成都人。先后就读于成都崛云艺专、西南军区军政大学、山西省委党校。现为雁北师院学术委员、山西省高等院校校报委员会副主任委员、中国美术家协会山西分会会员。先后到峨眉山、乐山、青城山、华山、骊山、五台山、恒山、云冈、岱海、北戴河等地进行焦墨写生,得写生稿近千幅。在多年的写生和国画创作
-
全文:(1936~ )四川成都人。先后就读于成都崛云艺专、西南军区军政大学、山西省委党校。现为雁北师院学术委员、山西省高等院校校报委员会副主任委员、中国美术家协会山西分会会员。先后到峨眉山、乐山、青城山
-
周鸿兴
-
作者:暂无 年份:2015 文献类型 :人物
-
描述:1941年12月出生,男,汉族,籍贯江苏吴县,研究生学历,1966年3月参加工作,民革,山东省政协副主席、山东大学数学院博士生导师、民革中央常委、山东省委主委。是第十届全国人民代表大会代表。
-
全文:1941年12月出生,男,汉族,籍贯江苏吴县,研究生学历,1966年3月参加工作,民革,山东省政协副主席、山东大学数学院博士生导师、民革中央常委、山东省委主委。是第十届全国人民代表大会代表。
-
宁德会廊桥
-
作者:
朱婧 年份:2015 文献类型 :期刊 关键词: 廊桥 桥板 拱桥 风雨桥 造桥技术 宁德 梁柱
-
描述:宁德会廊桥
-
黄永勤
-
作者:暂无 年份:2015 文献类型 :人物
-
描述:高级工程师。男,1930年10月出生,广东新会人。毕业于东北地质学院。曾任山西省盂县人大常委会副主任、副县长,第五至七届省政协常委。现任山西省盂县老区建设促进会副会长。 主要贡献:为山区找水成
-
全文:高级工程师。男,1930年10月出生,广东新会人。毕业于东北地质学院。曾任山西省盂县人大常委会副主任、副县长,第五至七届省政协常委。现任山西省盂县老区建设促进会副会长。 主要贡献:为山区找水成
-
温秀山
-
作者:暂无 年份:2015 文献类型 :人物
-
描述:直隶(今河北)武安人。1946年加入中国共产党。曾任武安县副区长。建国后,历任晋江县县长,中共晋江地委农村工作部副部长,福清、福安县委书记,宁德地委书记,宁德专署专员,中共福建省委常委,福建省农业委员会主任,福建省第六、七届人大常委会副主任。
-
全文:直隶(今河北)武安人。1946年加入中国共产党。曾任武安县副区长。建国后,历任晋江县县长,中共晋江地委农村工作部副部长,福清、福安县委书记,宁德地委书记,宁德专署专员,中共福建省委常委,福建省农业委员会主任,福建省第六、七届人大常委会副主任。
-
官山行
-
作者:
赵斌 年份:2015 文献类型 :期刊 关键词: 黄岗山 官山 曹洞宗 原始森林 交界处 铜鼓县 核心区 禅宗 临济宗 自然保护区
-
描述:今年四月,踏着春天的气息、伴着明媚的阳光、带着长久的向往,我们一行赴官山考察。官山又名黄岗山,位于宜丰境内与铜鼓县交界处。该山封禁三百年,人迹罕至,22平方公里的原始森林,为省级自然保护区。官山东麓的洞山、西麓的黄檗山分别是禅宗曹洞宗和临济宗发源地。
-
周鸿兴
-
作者:暂无 年份:2015 文献类型 :人物
-
描述:周鸿兴 (Zhou Hongxing, 1941.12- ) 山东省政协副主席, 中国国民党革命委员会(民革)山东省第十届主委。 江苏吴县人,研究生学历,民革成员,1966年3月参加工作。 历任山东大学校长助理、教授、博士生导师。1997年7月-2002年5月任民革山东省第
-
全文:周鸿兴 (Zhou Hongxing, 1941.12- ) 山东省政协副主席, 中国国民党革命委员会(民革)山东省第十届主委。 江苏吴县人,研究生学历,民革成员,1966年3月
-
坦洋工夫惊艳驻华使节茶会
-
作者:
王旺声 丁立凡 年份:2015 文献类型 :期刊 关键词: 茶会 中华人民共和国 宣传活动 历史名茶 坦洋工夫红茶 福安市 茶文化 茶艺表演
-
描述:本刊讯 9月23日,中国历史名茶福安坦洋工夫红茶及福安市茶艺团茶艺表演,在北京钓台国宾馆举行的庆祝中华人民共和国成立六十周年驻华使节茶会暨第四届“人文中国茶香世界”中华茶文化宣传活动上再次受到各国外交官及中外茶人的热捧。
-
徐秉锟
-
作者:暂无 年份:2015 文献类型 :人物
-
描述:1923年生,福建古田人。1948年获岭南大学研究院理科硕士学位。先后在岭南大学医学院、华南医学院、中山医学院、中山医科大学任教,曾任中山医学院副院长,联合国热带病特别规划联合协调委员会委员,全国血吸虫病研究委员会副主任委员。现任中山医科大学教授,广东省寄生虫病研究委员会主任委员,广东省科学技术协会
-
全文:1923年生,福建古田人。1948年获岭南大学研究院理科硕士学位。先后在岭南大学医学院、华南医学院、中山医学院、中山医科大学任教,曾任中山医学院副院长,联合国热带病特别规划联合协调委员会委员,全国